VIGO CAVEDINE - 26 MARZO 2022
ELETTA NUOVA DIREZIONE
Oggi 26 marzo 2022 si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo che rimarrà in carica nei prossimi tre anni.
La votazione ha confermato i componenti uscenti che a breve si riuniranno per l'attribuzioni degli incarichi all'interno della direzione.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in carica dal 26.03.2022
I consiglieri eletti si sono riuniti in data 9 aprile 2022 e hanno deciso gli incarichi per il triennio.
Presidente Mauro COMAI
Vice Presidente Vito ECCHERSegretario Giancarlo COMAI
Cassiere Walter Luchetta
Consiglieri:
Enzo COMAI
Franco TURRINA
Giampietro BOLOGNANI
VIGO CAVEDINE - 30 MARZO 2019
ELETTA NUOVA DIREZIONE
Oggi 30 marzo 2019 si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo che rimarrà in carica nei prossimi tre anni.
La votazione ha confermato alcuni i componenti uscenti ed eletto due nuovi consiglieri che a breve si riuniranno per l'attribuzioni degli incarichi all'interno della direzione.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in carica dal 30.03.2019
I consiglieri eletti si sono riuniti in data 16 aprile 2019 e hanno deciso gli incarichi per il triennio.
Presidente Mauro COMAI
Vice Presidente Vito ECCHERSegretario Giancarlo COMAI
Cassiere Walter Luchetta
Consiglieri:
Enzo COMAI
Franco TURRINA
Giampietro BOLOGNANI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in carica dal 19.03.2016 al 30.03.2019
VIGO CAVEDINE - 12 MARZO 2016
ELETTA NUOVA DIREZIONE
Oggi 12 marzo 2016 si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo che rimarrà in carica nei prossimi tre anni.
La votazione ha confermato tutti i componenti uscenti che a breve si riuniranno per l'attribuzioni degli incarichi all'interno della direzione.
Presidente Mauro COMAI
Vice Presidente Vito ECCHERSegretario Ivo LEVER
Cassiere Nereo COMAI
Consiglieri Enzo COMAI
Walter LUCHETTA
Franco TURRINA
VIGO CAVEDINE - 19 MARZO 2016
I componenti della nuova direzione eletta in data 12 marzo 2016, hanno confermato gli incarichi in essere.
Pertanto il nuovo direttivo è formato da: Mauro Comai presidente, Vito Eccher vicepresidente, Ivo Lever segretario, Nereo Comai cassiere, Enzo Comai, Walter Luchetta e Franco Turrina consiglieri.
La Vicinia Donego riparte da Mauro Comai
7 aprile 2013.
A Vigo Cavedine, l’associazione ha rinnovato il direttivo e salutato il presidente uscente Flavio Comai
Per quanto riguarda il direttivo, si è avuta qualche novità per favorire il ricambio generazionale. Oltre a Renzo Comai, è stato ringraziato il presidente uscente Flavio Comai, che lascia dopo una militanza di 33 anni, 20 dei quali come presidente (è stato premiato dal vice Mauro Comai con una targa ricordo).
Il nuovo direttivo è formato da: Mauro Comai presidente, Vito Eccher vicepresidente, Ivo Lever segretario, Nereo Comai cassiere, Enzo Comai, Walter Luchetta e Franco Turrina consiglieri.
I PRESIDENTI della VICINIA dal 1926 a oggi
Comai Mauro dal 16/03/2013 in carica
Comai Flavio dal 04/07/1992 al 16/03/2013
Manara Diego dal 09/02/1980 al 04/07/1992
Lever Guerrino dal 10/03/1977 al 09/02/1980
Comai Mario dal 03/04/1970 al 10/03/1977
Eccher Luigi dal 14/01/1956 al 03/04/1970
Comai Saverio dal 16/01/1953 al 14/01/1956
Lucchetta Guglielmo dal 03/09/1949 al 16/01/1953
Lever Domenico dal 09/06/1935 al 03/09/1949
Manara Giuseppe dal 12/02/1932 al 09/06/1935
Bolognani Alberto dal 19/12/1926 al 12/02/1932
xxxx yyyy